谭庆功,男,汉族,1961年11月生,山东沂南人,1978年9月参加工作,1983年3月加入中国共产党,省委党校研究生。
1978.09-1981.08沂南县湖头供销社职工、县供销社会计
1981.08-1984.03沂南县湖头公社团委干事、副书记(1981.03转干;其间:1981.10-1982.01在山东省团校学习)
1984.03-1985.12山师大干部专修科学习
1985.12-1988.01共青团沂南县委办事员、办公室主任
1988.01-1989.07沂南县政府办公室秘书
1989.07-1990.05临沂地区工商局人秘科科员
1990.05-1992.10临沂地区行署办公室秘书
1992.10-1994.12临沂地区行署办公室秘书科副科长
1994.12-2001.09临沂市(地区)政府办公室工业交通秘书科科长(其间:1998.09-2001.07在山东政法管理干部学院党政干部法律专科班学习)
(1993.09-1995.07在首都师大管理系思想政治教育专业本科班函授学习)
2001.09-2004.07临沂市政府办公室副主任、党组成员(其间:2003.04-2004.04挂职平邑县委副书记)
(1999.09-2002.06在山东省委党校在职干部研究生经济管理专业学习)
2004.07-2005.01苍山县委常委、副县长
2005.01-2006.01苍山县委副书记、副县长
2006.01-2008.07苍山县委副书记
2008.07-2011.12临沂市安全生产监督管理局局长、党组书记
2011.12- 临沂市政府党组成员、秘书长、办公室党组书记
|